Ing. Zdeněk Škromach
Seznam činností
Vláda
- Vláda České republiky, ministr práce a sociálních věcí od 25. 4. 2005 do 16. 8. 2006
- Vláda České republiky, místopředseda vlády od 25. 4. 2005 do 16. 8. 2006
- Vláda České republiky, ministr zdravotnictví od 12. 10. 2005 do 4. 11. 2005