Ing. Jiří Rusnok
Seznam činností
Instituce
- Prezídium Fondu národního majetku České republiky, člen od 1. 4. 1999 do 13. 4. 2001
Vláda
- Vláda České republiky, ministr financí od 13. 4. 2001 do 14. 7. 2002
- Vláda České republiky, ministr průmyslu a obchodu od 15. 7. 2002 do 19. 3. 2003