JUDr. Karel Kühnl
Seznam činností
Instituce
- Prezídium Fondu národního majetku České republiky, člen od 22. 10. 2002 do 1. 1. 2006
Vláda
- Vláda České republiky, člen od 2. 6. 1997 do 1. 1. 1998
- Vláda České republiky, ministr průmyslu a obchodu od 2. 1. 1998 do 21. 7. 1998
- Vláda České republiky, ministr obrany od 4. 8. 2004 do 25. 4. 2005
- Vláda České republiky, ministr obrany od 25. 4. 2005 do 16. 8. 2006