Ing. Milan Urban
Seznam činností
Vláda
- Vláda České republiky, ministr průmyslu a obchodu od 20. 3. 2003 do 4. 8. 2004
- Vláda České republiky, ministr průmyslu a obchodu od 4. 8. 2004 do 25. 4. 2005
- Vláda České republiky, ministr průmyslu a obchodu od 25. 4. 2005 do 16. 8. 2006