Ing. Jaroslav Palas
Seznam činností
Instituce
- Dozorčí rada Pozemkového fondu České republiky, člen od 2. 4. 1997 do 1. 4. 2002
Vláda
- Vláda České republiky, ministr zemědělství od 15. 7. 2002 do 4. 8. 2004
- Vláda České republiky, ministr zemědělství od 4. 8. 2004 do 25. 4. 2005