Mgr. Josef Dobeš
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 29. 5. 2010 do 28. 8. 2013
Klub
- Poslanecký klub Věci veřejné, člen od 31. 5. 2010 do 7. 11. 2012
- Poslanecký klub Věci veřejné, předseda od 31. 5. 2010 do 13. 7. 2010
- Nezařazení, člen od 7. 11. 2012 do 28. 8. 2013
Vláda
- Vláda České republiky, ministr školství, mládeže a tělovýchovy od 13. 7. 2010 do 31. 3. 2012