Ing. Ladislav Šincl
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 29. 5. 2010 do 28. 8. 2013
Výbor
- Výbor pro životní prostředí, člen od 7. 7. 2010 do 28. 8. 2013
- Rozpočtový výbor, člen od 7. 7. 2010 do 28. 8. 2013
- Rozpočtový výbor, místopředseda od 1. 3. 2012 do 28. 8. 2013
Podvýbor
- Podvýbor pro daně, cla a loterie, člen od 13. 10. 2010 do 28. 8. 2013
- Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie, člen od 13. 10. 2010 do 28. 8. 2013
- Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie, předseda od 13. 10. 2010 do 29. 2. 2012
- Podvýbor pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu, člen od 18. 11. 2010 do 28. 8. 2013
Delegace
- Stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie, člen od 9. 7. 2010 do 28. 8. 2013
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 4. 6. 2010 do 28. 8. 2013
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Kanada, člen od 9. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Republika Slovinsko, člen od 9. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Itálie, člen od 9. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Spojené státy americké, člen od 9. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Mongolsko, člen od 9. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Čínská lidová republika, člen od 9. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Slovensko, člen od 9. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Severské státy (Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Island), člen od 9. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Ruská federace, člen od 9. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Bulharsko, člen od 9. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Francie, člen od 9. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Ukrajina, člen od 10. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Afghánistán, člen od 10. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Chorvatsko, člen od 10. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Spojené království Velké Británie a Severního Irska, člen od 10. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Kypr, člen od 10. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Spolková republika Německo, člen od 10. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Polsko, člen od 10. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Rakousko, člen od 14. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - státy Středního východu (Kuvajt, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Sýrie, Jemen, Libanon, Irák, Irán, Palestina, Bahrajn), člen od 14. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Mexiko, státy Střední Ameriky a Karibiku (Mexiko, Kuba, Kostarika, Guatemala, Salvádor, Honduras, Panama Nikaragua), člen od 14. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Korejská republika, člen od 14. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Austrálie, Nový Zéland, člen od 14. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Japonsko, člen od 14. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Indie, Srí Lanka, člen od 14. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - státy jižního Kavkazu a Střední Asie ( Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán), člen od 14. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - státy severní Afriky (Alžírsko, Libye, Tunisko), člen od 14. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - státy ASEAN (Thajsko, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Kambodža), člen od 14. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - státy jihovýchodní Evropy (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Makedonie/FYROM, Moldavie, Rumunsko), člen od 14. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - státy Jižní Ameriky (Argentina, Bolívie, Ekvádor, Chile, Kolumbie, Peru, Paraguay, Uruguay), člen od 16. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Srbská republika, člen od 16. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Vietnam, člen od 16. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Turecko, člen od 16. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Izrael, člen od 16. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Baltské státy (Estonsko, Litva, Lotyšsko), člen od 16. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Maďarsko, člen od 16. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Maroko, člen od 25. 10. 2011 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Egypt, člen od 25. 10. 2011 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Řecko, člen od 26. 10. 2011 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Benelux, člen od 2. 11. 2011 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Švýcarsko, člen od 2. 11. 2011 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Španělsko, Portugalsko, člen od 2. 11. 2011 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - státy subsaharské Afriky, člen od 21. 3. 2012 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Kapverdská republika, člen od 21. 3. 2012 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Jihoafrická republika, člen od 21. 3. 2012 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Irsko, člen od 9. 5. 2012 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Pakistan, člen od 9. 5. 2012 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Arménie, člen od 5. 12. 2012 do 28. 8. 2013