Ing. Jan Bauer
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 29. 5. 2010 do 28. 8. 2013
Výbor
- Organizační výbor, člen od 7. 7. 2010 do 6. 12. 2011
- Výbor pro obranu a bezpečnost, člen od 7. 7. 2010 do 25. 3. 2011
- Výbor pro evropské záležitosti, člen od 7. 7. 2010 do 28. 8. 2013
- Výbor pro evropské záležitosti, předseda od 9. 7. 2010 do 28. 8. 2013
- Zahraniční výbor, člen od 25. 3. 2011 do 28. 8. 2013
- Organizační výbor, člen od 9. 11. 2012 do 28. 8. 2013
Podvýbor
- Podvýbor pro vězeňství, člen od 27. 10. 2010 do 8. 9. 2011
- Podvýbor pro regionální a přeshraniční spolupráci, člen od 13. 1. 2011 do 28. 8. 2013
- Podvýbor pro regionální a přeshraniční spolupráci, ověřovatel od 24. 2. 2011 do 28. 8. 2013
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 30. 5. 2010 do 28. 8. 2013
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, místopředseda od 30. 5. 2010 do 11. 5. 2011
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, 1. místopředseda od 11. 5. 2011 do 28. 8. 2013
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Spojené království Velké Británie a Severního Irska, člen od 10. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Ázerbajdžán, člen od 27. 9. 2011 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Turecko, člen od 22. 11. 2011 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Severské státy (Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Island), člen od 15. 11. 2012 do 28. 8. 2013