Jitka Kocianová
Seznam činností
Parlament
- poslankyně od 1. 3. 2001 do 20. 6. 2002
Výbor
- Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, členka od 6. 4. 2001 do 20. 6. 2002
Podvýbor
- Podvýbor pro zdravotně postižené, členka od 26. 4. 2001 do 20. 6. 2002
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, členka od 1. 3. 2001 do 20. 6. 2002