Ing. Břetislav Petr
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Výbor pro evropskou integraci, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Hospodářský výbor, člen od 12. 4. 2000 do 20. 6. 2002
Komise
- Stálá komise pro bankovnictví, člen od 10. 7. 2000 do 20. 6. 2002
- Dočasná komise pro otázky vnitřního trhu, člen od 6. 12. 2000 do 20. 6. 2002
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 24. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Polsko, člen od 4. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Norsko, člen od 9. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Island, člen od 9. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Švédsko, člen od 10. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Finsko, člen od 12. 5. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Jugoslávie, člen od 1. 7. 1999 do 20. 6. 2002