Ing. Josef Lux
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 22. 11. 1999
Výbor
- Organizační výbor, člen od 22. 7. 1998 do 22. 11. 1999
Klub
- Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové, člen od 25. 6. 1998 do 22. 11. 1999
- Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové, předseda od 14. 7. 1998 do 28. 9. 1998
Vláda
- Vláda České republiky, místopředseda vlády od 2. 1. 1998 do 21. 7. 1998
- Vláda České republiky, ministr zemědělství od 2. 1. 1998 do 21. 7. 1998