MUDr. Mgr. Ivan Langer
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
- místopředseda od 17. 7. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Organizační výbor, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Organizační výbor, místopředseda od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
Komise
- Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, člen od 24. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Stálá komise pro sdělovací prostředky, člen od 16. 10. 1998 do 20. 6. 2002
- Stálá komise pro sdělovací prostředky, předseda od 20. 10. 1998 do 20. 6. 2002
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 30. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Litva, člen od 9. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Norsko, člen od 9. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Lotyšsko, člen od 1. 4. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Irsko, člen od 1. 4. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - subsaharská Afrika, člen od 19. 5. 1999 do 20. 6. 2002
Činnosti
- Předkladatelem návrhů zákonů
- Podané ústní a písemné interpelace
- Řeč ve sněmovně
- Jak jsem hlasoval