MUDr. Jan Svoboda
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Zahraniční výbor, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
Podvýbor
- Podvýbor pro investiční dotace ve zdravotnictví a sociální oblasti, člen od 23. 9. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro styky s krajany, člen od 11. 11. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro zdravotní informatiku, člen od 26. 4. 2001 do 20. 6. 2002
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 30. 6. 1998 do 20. 6. 2002