Vladimír Mlynář
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Organizační výbor, člen od 22. 7. 1998 do 16. 10. 1998
- Petiční výbor, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Volební výbor, člen od 1. 3. 2001 do 20. 6. 2002
- Volební výbor, místopředseda od 1. 3. 2001 do 20. 6. 2002
Podvýbor
- Podvýbor pro telekomunikace, pošty a informační systémy, člen od 9. 10. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro mediální legislativu, člen od 4. 11. 1998 do 20. 6. 2002
Komise
- Stálá komise pro sdělovací prostředky, člen od 16. 10. 1998 do 20. 6. 2002
- Vyšetřovací komise pro vyšetření pochyb. v kauze TELECOM, člen od 15. 1. 1999 do 30. 4. 2000
Klub
- Poslanecký klub Unie svobody, člen od 26. 6. 1998 do 20. 6. 2002
- Poslanecký klub Unie svobody, předseda od 26. 6. 1998 do 28. 9. 1998
Vláda
- Vláda České republiky, člen vlády od 2. 1. 1998 do 21. 7. 1998