Cyril Zapletal
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 3. 6. 2006 do 3. 6. 2010
Výbor
- Hospodářský výbor, člen od 12. 9. 2006 do 3. 6. 2010
- Organizační výbor, člen od 1. 4. 2009 do 3. 6. 2010
Podvýbor
- Podvýbor pro energetiku, člen od 13. 3. 2007 do 3. 6. 2010
- Podvýbor pro energetiku, místopředseda od 13. 3. 2007 do 3. 6. 2010
- Podvýbor pro strategie a koncepce, člen od 3. 5. 2007 do 3. 6. 2010
- Podvýbor pro strategie a koncepce, předseda od 3. 5. 2007 do 3. 6. 2010
Komise
- Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, člen od 8. 11. 2006 do 3. 6. 2010
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 5. 6. 2006 do 3. 6. 2010
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, místopředseda od 24. 10. 2006 do 3. 6. 2010
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Maďarsko, člen od 7. 5. 2008 do 3. 6. 2010
Instituce
- Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury, člen od 18. 2. 2009 do 18. 2. 2013