Ing. František Koníček
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 9. 6. 2005 do 20. 1. 2006
Výbor
- Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, člen od 28. 6. 2005 do 20. 1. 2006
- Petiční výbor, člen od 28. 6. 2005 do 20. 1. 2006
- Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, místopředseda od 8. 9. 2005 do 20. 1. 2006
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 9. 6. 2005 do 20. 1. 2006