Robert Vokáč
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 6. 6. 2003 do 15. 6. 2006
Výbor
- Výbor pro obranu a bezpečnost, člen od 26. 6. 2003 do 15. 6. 2006
Podvýbor
- Podvýbor pro problematiku korupce, člen od 9. 9. 2004 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro letectví a kosmonautiku, člen od 26. 1. 2005 do 15. 6. 2006
Komise
- Stálá komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR, člen od 26. 6. 2003 do 15. 6. 2006
- Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství, člen od 26. 6. 2003 do 15. 6. 2006
- Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění role vlády, privátních firem a dalších subjektů v procesu restrukturalizace a privatizace chemického průmyslu, člen od 14. 10. 2005 do 15. 6. 2006
- Stálá komise pro kontrolu činnosti NBÚ, člen od 1. 2. 2006 do 15. 6. 2006
Klub
- Poslanecký klub Unie svobody-Demokratické unie, člen od 6. 6. 2003 do 15. 6. 2006
- Poslanecký klub Unie svobody-Demokratické unie, revizor od 24. 8. 2004 do 15. 6. 2006