Ladislav Mlčák
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 3. 6. 2006 do 3. 6. 2010
Výbor
- Výbor pro životní prostředí, člen od 12. 9. 2006 do 3. 6. 2010
- Petiční výbor, člen od 12. 9. 2006 do 3. 6. 2010
- Výbor pro životní prostředí, místopředseda od 13. 9. 2006 do 3. 6. 2010
- Petiční výbor, ověřovatel výboru od 13. 9. 2006 do 3. 6. 2010
Podvýbor
- Podvýbor pro lidská práva, člen od 3. 4. 2007 do 3. 6. 2010
Klub
- Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy, člen od 8. 6. 2006 do 3. 6. 2010
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Slovensko, člen od 1. 3. 2007 do 3. 6. 2010
- Skupina ČR - Řecko, člen od 21. 3. 2007 do 3. 6. 2010
- Skupina ČR - Střední Amerika a Karibik, člen od 21. 3. 2007 do 3. 6. 2010
- Skupina ČR - Řecko, předseda od 21. 3. 2007 do 3. 6. 2010