RSDr. Petr Braný
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 3. 6. 2006 do 3. 6. 2010
Výbor
- Rozpočtový výbor, člen od 12. 9. 2006 do 3. 6. 2010
Podvýbor
- Podvýbor pro finanční hospodaření územních samospráv a pro využívání fondů Evropské unie, člen od 1. 12. 2006 do 3. 6. 2010
- Podvýbor pro finanční hospodaření územních samospráv a pro využívání fondů Evropské unie, předseda od 6. 12. 2006 do 3. 6. 2010
Komise
- Stálá komise pro bankovnictví, člen od 8. 11. 2006 do 3. 6. 2010
Klub
- Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy, člen od 8. 6. 2006 do 3. 6. 2010
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Rakousko, člen od 1. 3. 2007 do 3. 6. 2010
- Skupina ČR - ASEAN, člen od 1. 3. 2007 do 3. 6. 2010
- Skupina ČR - Čína, člen od 21. 3. 2007 do 3. 6. 2010
Instituce
- Prezídium Pozemkového fondu České republiky, člen od 16. 12. 2005 do 31. 12. 2009