Mgr. Jiří Honajzer
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 1. 6. 1996 do 19. 6. 1998
- místopředseda od 27. 6. 1996 do 3. 2. 1998
Výbor
- Organizační výbor, člen od 2. 7. 1996 do 3. 2. 1998
- Organizační výbor, místopředseda od 2. 7. 1996 do 3. 2. 1998
- Organizační výbor, člen od 10. 2. 1998 do 19. 6. 1998
- Petiční výbor, člen od 10. 2. 1998 do 19. 6. 1998
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 11. 6. 1996 do 19. 1. 1998
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, předseda od 11. 6. 1996 do 15. 7. 1996
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, předseda od 10. 6. 1997 do 2. 12. 1997
- Poslanecký klub Unie svobody, člen od 20. 1. 1998 do 19. 6. 1998
- Poslanecký klub Unie svobody, místopředseda od 20. 1. 1998 do 19. 6. 1998