Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 2. 12. 2005 do 15. 6. 2006
Výbor
- Rozpočtový výbor, člen od 13. 12. 2005 do 15. 6. 2006
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 2. 12. 2005 do 15. 6. 2006
Instituce
- Kontrolní rada Grantové agentury, člen od 10. 7. 2001 do 10. 7. 2005
- Kontrolní rada Grantové agentury, člen od 11. 7. 2005 do 11. 7. 2009