Anton Roscher
Seznam činností
Výbor
- Výbor sociálně-politický, člen od 10. 6. 1920 do 30. 11. 1920
- Výbor sociálně-politický, člen od 14. 12. 1920 do 20. 10. 1921
Národní shromáždění republiky Československé
- Poslanecká sněmovna, poslanec od 25. 4. 1920 do 14. 11. 1925