Josef Houzák
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 15. 6. 2002 do 18. 9. 2002
Výbor
- Výbor pro obranu a bezpečnost, člen od 16. 7. 2002 do 18. 9. 2002
Komise
- Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství, člen od 24. 7. 2002 do 18. 9. 2002
Klub
- Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy, člen od 19. 6. 2002 do 18. 9. 2002