Mgr. Michal Frankl
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 1. 6. 1996 do 27. 8. 1997
Výbor
- Zahraniční výbor, člen od 2. 7. 1996 do 27. 8. 1997
- Zahraniční výbor, ověřovatel výboru od 3. 7. 1996 do 27. 8. 1997
Komise
- Volební komise Poslanecké sněmovny, člen od 25. 6. 1996 do 27. 8. 1997
- Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, člen od 4. 7. 1996 do 27. 8. 1997
- Vyšetřovací komise KrB a.s. Plzeň, člen od 8. 10. 1996 do 30. 6. 1997
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 11. 6. 1996 do 27. 8. 1997