JUDr. Dalibor Matulka
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 1. 6. 1996 do 19. 6. 1998
Výbor
- Mandátový a imunitní výbor, člen od 27. 6. 1996 do 19. 6. 1998
- Ústavně právní výbor, člen od 2. 7. 1996 do 19. 6. 1998
Komise
- Stálá komise pro sdělovací prostředky, člen od 4. 7. 1996 do 19. 6. 1998
Klub
- Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy, člen od 3. 6. 1996 do 19. 6. 1998