Mgr. Jan Smutný
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 29. 5. 2010 do 28. 8. 2013
Výbor
- Výbor pro životní prostředí, člen od 7. 7. 2010 do 28. 8. 2013
- Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, člen od 7. 7. 2010 do 28. 8. 2013
Podvýbor
- Podvýbor pro cestovní ruch, člen od 6. 10. 2010 do 28. 8. 2013
- Podvýbor pro financování péče o životní prostředí, člen od 18. 11. 2010 do 28. 8. 2013
- Podvýbor pro regionální školství, člen od 25. 11. 2010 do 28. 8. 2013
- Podvýbor pro elektronické komunikace a ICT průmysl, člen od 2. 2. 2011 do 28. 8. 2013
- Podvýbor pro územní rozvoj a financování veřejné správy, člen od 22. 1. 2013 do 28. 8. 2013
- Podvýbor pro územní rozvoj a financování veřejné správy, předseda od 22. 1. 2013 do 28. 8. 2013
Pracovní skupina
- Pracovní skupina k problematice zvyšování nájmů LČR pod sportovišti, člen od 3. 2. 2012 do 28. 8. 2013
- Pracovní skupina k problematice průvodcovské činnosti, člen od 21. 9. 2012 do 28. 8. 2013
Klub
- Poslanecký klub TOP 09 a Starostové, člen od 10. 6. 2010 do 28. 8. 2013
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Kanada, člen od 9. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Francie, člen od 9. 12. 2010 do 28. 8. 2013
- Skupina ČR - Spolková republika Německo, člen od 10. 12. 2010 do 28. 8. 2013