Ing. Martin Starec
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Výbor
- Ústavně právní výbor, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Hospodářský výbor, člen od 22. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Hospodářský výbor, ověřovatel výboru od 23. 7. 1998 do 20. 6. 2002
Podvýbor
- Podvýbor pro průmysl a stavebnictví, člen od 7. 10. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro energetickou politiku, člen od 8. 10. 1998 do 20. 6. 2002
- Podvýbor pro energetickou politiku, místopředseda od 8. 10. 1998 do 20. 6. 2002
Komise
- Volební komise Poslanecké sněmovny, člen od 15. 7. 1998 do 20. 6. 2002
- Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, člen od 16. 10. 1998 do 20. 6. 2002
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 24. 6. 1998 do 20. 6. 2002