JUDr. Pavel Němec
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 15. 6. 2002 do 15. 6. 2006
Klub
- Poslanecký klub Unie svobody-Demokratické unie, člen od 18. 6. 2002 do 15. 6. 2006
Vláda
- Vláda České republiky, ministr pro místní rozvoj od 15. 7. 2002 do 4. 8. 2004
- Vláda České republiky, ministr spravedlnosti od 4. 8. 2004 do 25. 4. 2005
- Vláda České republiky, místopředseda vlády od 4. 8. 2004 do 25. 4. 2005
- Vláda České republiky, místopředseda vlády od 25. 4. 2005 do 16. 8. 2006
- Vláda České republiky, ministr spravedlnosti od 25. 4. 2005 do 16. 8. 2006
Instituce
- Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury, člen od 12. 7. 2000 do 12. 7. 2004