Jaroslav Bašta
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 14. 9. 2000
Výbor
- Výbor pro obranu a bezpečnost, člen od 12. 4. 2000 do 14. 9. 2000
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 24. 6. 1998 do 14. 9. 2000
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Čína, člen od 4. 2. 1999 do 14. 9. 2000
- Skupina ČR - Izrael, člen od 4. 2. 1999 do 14. 9. 2000
- Skupina ČR - Kuvajt, člen od 9. 2. 1999 do 14. 9. 2000
Vláda
- Vláda České republiky, člen vlády od 22. 7. 1998 do 23. 3. 2000