Mgr. Eduard Zeman
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 20. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 24. 6. 1998 do 20. 6. 2002
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - ASEAN, člen od 4. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Řecko, člen od 5. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Portugalsko, člen od 10. 2. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Španělsko, člen od 1. 4. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Chorvatsko, člen od 12. 5. 1999 do 20. 6. 2002
- Skupina ČR - Slovinsko, člen od 12. 5. 1999 do 20. 6. 2002
Vláda
- Vláda České republiky, ministr školství, mládeže a tělovýchovy od 22. 7. 1998 do 14. 7. 2002