Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 15. 6. 2002 do 24. 1. 2006
Výbor
- Rozpočtový výbor, člen od 16. 7. 2002 do 24. 1. 2006
- Organizační výbor, člen od 18. 2. 2005 do 24. 1. 2006
- Rozpočtový výbor, předseda od 29. 6. 2005 do 24. 1. 2006
Komise
- Stálá komise pro bankovnictví, člen od 24. 7. 2002 do 24. 1. 2006
Delegace
- Stálá delegace Parlamentu pro spolupráci s Evropským parlamentem, člen od 6. 8. 2002 do 20. 7. 2004
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 21. 6. 2002 do 24. 1. 2006
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, předseda od 7. 2. 2005 do 24. 1. 2006
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Skandinávské státy, člen od 11. 12. 2002 do 24. 1. 2006
- Skupina ČR - ASEAN, člen od 18. 12. 2002 do 24. 1. 2006
- Skupina ČR - Slovensko, člen od 5. 3. 2003 do 24. 1. 2006
Instituce
- Dozorčí rada Fondu národního majetku České republiky, člen od 3. 11. 1999 do 9. 10. 2002
- Dozorčí rada Fondu národního majetku České republiky, člen od 22. 10. 2002 do 1. 1. 2006