Georg Böllmann
Seznam činností
Výbor
- Výbor rozpočtový, člen od 1. 6. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor dopravní, člen od 8. 6. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor vyšetřovací, člen od 10. 7. 1920 do 12. 11. 1920
Národní shromáždění republiky Československé
- Poslanecká sněmovna, poslanec od 25. 4. 1920 do 14. 11. 1925