Ladislav Blažek
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 6. 6. 1992 do 6. 6. 1996
Výbor
- Hospodářský výbor, člen od 29. 6. 1992 do 6. 6. 1996
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 6. 6. 1992 do 14. 3. 1995
- Nezařazení, od 15. 3. 1995 do 29. 3. 1995
- Poslanecký klub Liberální strany národně sociální, člen od 30. 3. 1995 do 19. 7. 1995
- Poslanecký klub Liberální strany národně sociální, člen od 20. 7. 1995 do 27. 2. 1996
- Poslanecký klub Občanského národního hnutí, člen od 28. 2. 1996 do 6. 6. 1996