MUDr. Jaroslav Krákora
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 15. 6. 2002 do 15. 6. 2006
- ověřovatel od 11. 7. 2002 do 15. 6. 2006
Výbor
- Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, člen od 16. 7. 2002 do 15. 6. 2006
- Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, předseda od 29. 7. 2004 do 15. 6. 2006
Podvýbor
- Podvýbor pro koncepci zdravotnictví, lékovou politiku, úhradu zdravotní péče a pro zdravotnickou informatiku, člen od 1. 10. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro problematiku drog a toxikománie, člen od 1. 10. 2002 do 29. 9. 2004
- Podvýbor pro problematiku drog a toxikománie, místopředseda od 1. 10. 2002 do 29. 9. 2004
- Podvýbor pro investice ve zdravotnictví a sociální oblasti, člen od 12. 12. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro otázky sociálně ohrožených skupin, člen od 16. 12. 2002 do 15. 6. 2006
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 21. 6. 2002 do 15. 6. 2006
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Chorvatsko, člen od 26. 2. 2003 do 15. 6. 2006
- Skupina ČR - Řecko, člen od 27. 2. 2003 do 15. 6. 2006
- Skupina ČR - Rusko a Eurasie, člen od 6. 3. 2003 do 15. 6. 2006