Tom Zajíček
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 15. 6. 2002 do 15. 6. 2006
Výbor
- Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, člen od 16. 7. 2002 do 15. 6. 2006
- Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, místopředseda od 16. 7. 2002 do 15. 6. 2006
Podvýbor
- Podvýbor pro veřejnou správu, člen od 17. 9. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro hospodaření se surovinami a odpady, člen od 17. 9. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro veřejnou správu, garanční předseda od 17. 9. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro informační systémy ve veřejné správě, člen od 12. 11. 2002 do 15. 6. 2006
- Podvýbor pro informační systémy ve veřejné správě, předseda od 12. 11. 2002 do 15. 6. 2006
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 25. 6. 2002 do 15. 6. 2006