Mgr. Jan Vidím
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 1. 6. 1996 do 19. 6. 1998
Výbor
- Výbor pro obranu a bezpečnost, člen od 2. 7. 1996 do 19. 6. 1998
Podvýbor
- Podvýbor pro vězeňství, člen od 17. 4. 1997 do 19. 6. 1998
Komise
- Stálá komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR, člen od 25. 7. 1996 do 19. 6. 1998
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 11. 6. 1996 do 19. 6. 1998