Mgr. Václav Horáček
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 26. 10. 2013 do 26. 10. 2017
Výbor
- Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, člen od 4. 12. 2013 do 26. 10. 2017
- Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, místopředseda od 5. 12. 2013 do 26. 10. 2017
Komise
- Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, člen od 12. 12. 2013 do 26. 10. 2017
Klub
- Poslanecký klub TOP 09 a Starostové, člen od 31. 10. 2013 do 26. 10. 2017
- Poslanecký klub TOP 09 a Starostové, místopředseda od 31. 10. 2013 do 11. 2. 2015
- Poslanecký klub TOP 09 a Starostové, místopředseda od 8. 12. 2015 do 26. 10. 2017
Instituce
- Dozorčí rada Státního fondu podpory investic, člen od 8. 6. 2011 do 8. 6. 2015
- Dozorčí rada Státního fondu podpory investic, člen od 9. 7. 2015 do 9. 7. 2019