Ernst Hirsch
Seznam činností
Výbor
- Výbor státně-zřízenecký, člen od 10. 6. 1920 do 23. 11. 1920
- Výbor pro záležitosti živností, průmyslu a obchodu, člen od 10. 6. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor vyšetřovací, člen od 12. 11. 1920 do 14. 11. 1925
Národní shromáždění republiky Československé
- Poslanecká sněmovna, poslanec od 25. 4. 1920 do 14. 11. 1925