PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY
VI. volební období
150
USNESENÍ
PŘEDSEDNICTVA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY
z 18. října 1990
o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady
Předsednictvo České národní rady
I. souhlasí s rozhodnutím předsedkyně ČNR
1. z 5. října 1990, jímž přikázala k projednání
- návrh zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (tisk 63)
- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)
2. z 6. října 1990, jímž přikázala k projednání
- návrh na volbu 60 soudců z povolání k některým soudům v České republice
- ústavně právnímu výboru ČNR
3. z 10. října 1990, jímž přikázala k projednání
- vládní návrh zákona ČNR o místních poplatcích (tisk 50)
- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)
4. z 9. října 1990, jímž přikázala k projednání
- žádost generálního prokurátora České republiky o udělení souhlasu k trestnímu stíhání JUDr. Šárky Palermové
- ústavně právnímu výboru ČNR
5. z 11. října 1990, jímž přikázala k projednání
- návrh na volbu 117 soudců z povolání k některým soudům v České republice
- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního) a rozšířila přikázání k projednání
- návrh na volbu 24 soudců z povolání a 36 soudců z povolání k některým soudům v České republice
- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)
6. z 15. října 1990, jímž přikázala k projednání
- návrh zákona ČNR o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) /tisk 65/
- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)
7. z 16. října 1990, jímž přikázala k projednání
- návrh zásad zákona o zániku mandátu poslance Federálního shromáždění (tisk FS 175)
- návrh zákona o majetku obcí (tisk FS 180)
- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)
II. přikazuje k projednání
- žádost soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce, které předložil ministr spravedlnosti České republiky svým dopisem ze dne 15. října 1990
- ústavně právnímu výboru ČNR
Dagmar Burešová v.r.
předsedkyně České národní rady
Antonín Hrazdíra v.r.
ověřovatel předsednictva České národní rady