Mgr. Ladislava Zelenková
Seznam činností
Parlament
- poslankyně od 3. 6. 2006 do 3. 6. 2010
Výbor
- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, členka od 12. 9. 2006 do 3. 6. 2010
- Výbor pro evropské záležitosti, členka od 12. 9. 2006 do 3. 6. 2010
- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ověřovatelka výboru od 13. 9. 2006 do 3. 6. 2010
Podvýbor
- Podvýbor pro školství, členka od 15. 11. 2006 do 3. 6. 2010
- Podvýbor pro vědu a vysoké školy, členka od 15. 11. 2006 do 28. 2. 2007
- Podvýbor pro české předsednictví Rady EU, členka od 16. 11. 2006 do 14. 1. 2010
- Podvýbor pro české předsednictví Rady EU, předsedkyně od 16. 11. 2006 do 14. 1. 2010
- Podvýbor pro školství, místopředsedkyně od 6. 12. 2006 do 3. 6. 2010
- Podvýbor pro evropské fondy, členka od 25. 10. 2007 do 3. 6. 2010
Komise
- Stálá komise pro rovné příležitosti, členka od 8. 11. 2006 do 3. 6. 2010
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, členka od 5. 6. 2006 do 3. 6. 2010
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Egypt, členka od 26. 9. 2008 do 3. 6. 2010