MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 3. 6. 2006 do 11. 12. 2008
Výbor
- Mandátový a imunitní výbor, člen od 29. 6. 2006 do 11. 12. 2008
- Mandátový a imunitní výbor, ověřovatel výboru od 29. 6. 2006 do 11. 12. 2008
- Výbor pro zdravotnictví, člen od 12. 9. 2006 do 11. 12. 2008
- Výbor pro zdravotnictví, ověřovatel výboru od 13. 9. 2006 do 11. 12. 2008
Podvýbor
- Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, člen od 5. 10. 2006 do 11. 12. 2008
- Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, předseda od 5. 10. 2006 do 11. 12. 2008
- Podvýbor pro oblasti financované ze státního rozpočtu - výzkum, investice, dotace, člen od 16. 11. 2006 do 11. 12. 2008
- Podvýbor pro evropské fondy, člen od 16. 11. 2006 do 11. 12. 2008
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 5. 6. 2006 do 25. 10. 2006
- Nezařazení, člen od 25. 10. 2006 do 11. 12. 2008