MUDr. Jaroslav Krákora
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 3. 6. 2006 do 3. 6. 2010
Výbor
- Výbor pro zdravotnictví, člen od 12. 9. 2006 do 3. 6. 2010
- Výbor pro zdravotnictví, předseda od 31. 3. 2009 do 3. 6. 2010
Podvýbor
- Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, člen od 16. 11. 2006 do 3. 6. 2010
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 5. 6. 2006 do 3. 6. 2010
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, místopředseda od 3. 10. 2006 do 3. 6. 2010
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Bulharsko, člen od 17. 1. 2007 do 3. 6. 2010
- Skupina ČR - Srbsko, člen od 26. 4. 2007 do 3. 6. 2010
- Skupina ČR - Kazachstán, člen od 25. 3. 2009 do 3. 6. 2010
- Skupina ČR - Bosna a Hercegovina, člen od 26. 3. 2009 do 3. 6. 2010