Marek Benda
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 3. 6. 2006 do 3. 6. 2010
Výbor
- Mandátový a imunitní výbor, člen od 29. 6. 2006 do 3. 6. 2010
- Mandátový a imunitní výbor, místopředseda od 29. 6. 2006 do 15. 9. 2006
- Ústavně právní výbor, člen od 12. 9. 2006 do 3. 6. 2010
- Ústavně právní výbor, předseda od 13. 9. 2006 do 3. 6. 2010
Podvýbor
- Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, člen od 8. 11. 2006 do 3. 6. 2010
Komise
- Stálá komise pro otázky Ústavy České republiky, člen od 6. 12. 2006 do 3. 6. 2010
- Stálá komise pro rodinu, člen od 7. 2. 2007 do 3. 6. 2010
- Stálá komise pro rodinu, místopředseda od 21. 3. 2007 do 3. 6. 2010
- Dočasná komise pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, člen od 25. 6. 2008 do 3. 6. 2010
- Vyšetřovací komise pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky, člen od 18. 2. 2009 do 3. 6. 2010
- Dočasná komise pro otázky posouzení nezávislosti výkonu a budoucího uspořádání české justice, člen od 15. 5. 2009 do 3. 6. 2010
Klub
- Poslanecký klub Občanské demokratické strany, člen od 8. 6. 2006 do 3. 6. 2010
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
- Skupina ČR - Maďarsko, člen od 7. 5. 2008 do 3. 6. 2010