JUDr. Stanislav Gross
Seznam činností
Parlament
- poslanec od 6. 6. 1992 do 6. 6. 1996
Výbor
- Branný a bezpečnostní výbor, člen od 6. 6. 1992 do 6. 6. 1996
- Organizační výbor, člen od 28. 9. 1995 do 6. 6. 1996
- Organizační výbor, ověřovatel výboru od 28. 9. 1995 do 6. 6. 1996
Komise
- Vyš. komise Norbert, Zásah a Vlna, člen od 24. 3. 1993 do 6. 6. 1996
Klub
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, člen od 6. 6. 1992 do 6. 6. 1996
- Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, předseda od 18. 1. 1995 do 6. 6. 1996