Františka Skaunicová
Seznam činností
Výbor
- Výbor sociálně-politický, členka od 10. 6. 1920 do 16. 6. 1920
- Výbor zásobovací, členka od 10. 6. 1920 do 14. 11. 1925
Národní shromáždění republiky Československé
- Poslanecká sněmovna, poslankyně od 25. 4. 1920 do 14. 11. 1925