Eliška Purkyňová
Seznam činností
Výbor
- Výbor sociálně-politický, členka od 10. 6. 1920 do 30. 11. 1920
- Výbor zdravotnický, členka od 9. 7. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor zdravotnický, místopředseda od 15. 12. 1920 do 14. 11. 1925
Národní shromáždění republiky Československé
- Poslanecká sněmovna, poslankyně od 25. 4. 1920 do 14. 11. 1925