Jan Pelikán
Seznam činností
Výbor
- Výbor dopravní, člen od 8. 6. 1920 do 17. 11. 1920
- Výbor státně-zřízenecký, člen od 10. 6. 1920 do 27. 10. 1920
- Výbor dopravní, zapisovatel od 15. 6. 1920 do 17. 11. 1920
- Výbor vyšetřovací, člen od 10. 7. 1920 do 11. 11. 1920
- Výbor rozpočtový, člen od 15. 12. 1920 do 14. 11. 1925
Národní shromáždění republiky Československé
- Poslanecká sněmovna, poslanec od 25. 4. 1920 do 14. 11. 1925