Jan Malypetr
Seznam činností
Výbor
- Výbor iniciativní, člen od 1. 6. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor iniciativní, předseda od 9. 6. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor ústavní, člen od 10. 6. 1920 do 20. 10. 1921
- Výbor dopravní, člen od 17. 11. 1920 do 24. 11. 1920
- Výbor rozpočtový, člen od 23. 11. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor iniciativní, místopředseda od 25. 11. 1920 do 14. 11. 1925
Národní shromáždění republiky Československé
- Poslanecká sněmovna, poslanec od 25. 4. 1920 do 14. 11. 1925