Ladislav Kučera
Seznam činností
Výbor
- Výbor pro záležitosti živností, průmyslu a obchodu, člen od 10. 6. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor pro záležitosti živností, průmyslu a obchodu, zapisovatel od 11. 6. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor branný, člen od 27. 10. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor rozpočtový, člen od 15. 12. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor sociálně-politický, člen od 15. 12. 1920 do 20. 10. 1921
Národní shromáždění republiky Československé
- Poslanecká sněmovna, poslanec od 25. 4. 1920 do 14. 11. 1925