JUDr. Bohuslav Klimo
Seznam činností
Výbor
- Výbor imunitní, člen od 1. 6. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor kulturní, člen od 8. 6. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor imunitní, zapisovatel od 9. 6. 1920 do 14. 11. 1925
- Výbor státně-zřízenecký, člen od 10. 6. 1920 do 20. 10. 1921
- Výbor rozpočtový, člen od 15. 12. 1920 do 14. 11. 1925
Národní shromáždění republiky Československé
- Poslanecká sněmovna, poslanec od 25. 4. 1920 do 14. 11. 1925